Renseignements sur Bever Lodge AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bever Lodge AG
- Bever Lodge AG avec son siège à Bever est une Société anonyme du domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions». Bever Lodge AG est actif.
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 28.02.2014.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 25.09.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-459.329.717.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marc Walliser,
Rainer Good,
Patrick Stephan Schrämli-Baumann
les plus récents personnes habilitée à signer
Marc Walliser,
Monica Christina Wallner Weber,
Remo Cavelti,
Rainer Good,
Patrick Stephan Schrämli-Baumann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bever
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.011.877-3
IDE/TVA
CHE-459.329.717
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb der Bever Lodge in Bever sowie den Bau und/oder den Betrieb von Gastwirtschafts- und Beherbergungsbetrieben jeder Art. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, halten, vermieten, verwalten und veräussern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RBT AG | St. Moritz | 27.09.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FOPP Organisation & Treuhand AG | St. Moritz | 24.12.2015 | 26.09.2018 | |
Gredig + Partner AG | Thusis | 05.03.2014 | 23.12.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bever Lodge AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005844860, Registre du commerce Grisons
Bever Lodge AG, in Bever, CHE-459.329.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Georg, von Mosnang, in Bever, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, Marc, von Mosnang, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004751730, Registre du commerce Grisons, (350)
Bever Lodge AG, in Bever, CHE-459.329.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Marco, von Walenstadt, in Bever, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Remo, von Sagogn, in Zernez, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Wallner Weber, Monica, von Ersigen, in Zernez, Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: HR02-1004464256, Registre du commerce Grisons, (350)
Bever Lodge AG, in Bever, CHE-459.329.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3459277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FOPP Organisation & Treuhand AG (CHE-107.999.079), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.