Renseignements sur Bernische Treuhand AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bernische Treuhand AG
- Bernische Treuhand AG est actuellement actif et est dans le secteur Services fiduciaires. Le siège social se trouve à Bern.
- Bernische Treuhand AG a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.04.2009.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.917.578.
- Berger AG, BVG-Vorsorgestiftung der Lutiger Elektrizität AG, FaSt GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.1957
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.005.403-6
IDE/TVA
CHE-107.917.578
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Besorgung aller Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich einer Treuhandunternehmung gehören, insbesondere Revisionen, Revisionsstellenmandate, Überwachungsmandate, Gründung, Verwaltung und Leitung von Gesellschaften, Steuerberatung, Unternehmungsberatung, Expertisen, Organisation, Sanierungen und Liquidationen, Treuhandfunktionen jeder Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 14.05.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fiduciaire de Berne SA
- Fankhauser Treuhand AG Bern
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bernische Treuhand AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4977160, Registre du commerce Berne, (36)
Bernische Treuhand AG, in Bern, CH-035.3.005.403-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 4, Publ. 4476678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Merlach, Ruth, von Bolligen und Herzogenbuchsee, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4476678, Registre du commerce Berne, (36)
Bernische Treuhand AG, in Bern, CH-035.3.005.403-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2007, S. 3, Publ. 4158976).
Statutenänderung:
17.04.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und veerzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4158976, Registre du commerce Berne, (36)
Bernische Treuhand AG, in Bern, CH-035.3.005.403-6, Besorgung aller Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich einer Treuhandunternehmung gehören usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2005, S. 2, Publ. 2727452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Jürg, von Bern und Aarau, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Beat, von Netstal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.