Renseignements sur Benninger Guss AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Benninger Guss AG
- Benninger Guss AG a son siège social à Uzwil, est actif et est active dans le domaine «Fonderies».
- La direction de l’entreprise Benninger Guss AG qui a été fondée le 01.01.1922, se compose de 7 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.06.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Benninger Guss AG est le suivant : CHE-102.436.372.
- Toutes les informations sur les 3 marques déposées par l'entreprise Benninger Guss AG.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Benninger AG, Personalvorsorge der Benninger AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Eric von Ballmoos,
Thomas Stephan Bergmann,
Peter John Reusser,
Charles E. Peter,
Roger Peter
les plus récents personnes habilitée à signer
Eric von Ballmoos,
Thomas Stephan Bergmann,
Peter John Reusser,
Johannes Beckmann,
Marcel Alexander Staub
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1922
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.000.676-7
IDE/TVA
CHE-102.436.372
Secteur
Fonderies
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Giesserei, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Giessereierzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | 15.03.2007 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trego-Treuhand Roland Schwendener | Gams | <2004 | 14.03.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Benninger Fondry Co Ltd
- Benninger Fonderie SA
- Rosaia AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
BENODUR | 13.11.2007 | actif | 59447/2007 |
BSP | 13.11.2007 | actif | 59448/2007 |
Dernières notifications FOSC pour Benninger Guss AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775417, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Benninger Guss AG, in Uzwil, CHE-102.436.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Guido, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heldswil (Erlen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uhldingen-Mühlhofen (DE)].
Numéro de publication: HR02-1005656565, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Benninger Guss AG, in Uzwil, CHE-102.436.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ballmoos, Eric, von Heimiswil, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005548575, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Benninger Guss AG, in Uzwil, CHE-102.436.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmann, Thomas, von Erschwil, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Guido, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.