Adresse
c/o OCCG Sàrl, succursale de Sierre
Rue d'Orzival 23
3960 Sierre
Renseignements sur BEND GROUP SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BEND GROUP SA
- BEND GROUP SA est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Sierre.
- La direction de l’entreprise BEND GROUP SA qui a été fondée le 21.12.2000, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.09.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-101.638.306.
- DCG Consulting Group Sàrl, Immogestec SA, OCCG Sàrl, succursale de Sierre ont la même adresse comme BEND GROUP SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sierre
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.611.000-6
IDE/TVA
CHE-101.638.306
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Entreprise générale et bureau d'architecture (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BEND GROUP Sàrl
- BEND Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BEND GROUP SA
Numéro de publication: HR02-1004971261, Registre du commerce Valais, (626)
BEND GROUP SA, précédemment à Meyrin, CHE-101.638.306, société anonyme (No. FOSC 132 du 12.07.2010).
Modification des statuts:
24.08.2020.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o OCCG Sàrl, succursale de Sierre, Rue d'Orzival 23, 3960 Sierre.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Büeler, Ralph, de Bern, à Miège, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Onex, administrateur, avec signature individuelle]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1004971361, Registre du commerce Genève, (660)
BEND GROUP SA, à Meyrin, CHE-101.638.306 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Sierre, la société est inscrite au registre du commerce du Valais Central;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: 5722906, Registre du commerce Genève, (660)
BEND GROUP Sàrl, à Meyrin, CH-660-2611000-6 (FOSC du 07.06.2010, p. 11/5662724). Capital porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par l'émission de 80 parts de CHF 1'000, avec prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts, souscrites par l'associé-gérant Bueler Ralph qui détient désormais 100 parts de CHF 1'000. Statuts modifiés le 25.06.2010.
Transformation:
la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 25.06.2010 et bilan au 31.12.2009, présentant des actifs de CHF 2'187'546 et des passifs envers les tiers de CHF 1'021'047, contre attribution à l'associé de 100 actions de CHF 1'000, au porteur.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme.
Nouvelle raison sociale:
BEND GROUP SA.
But modifié:
entreprise générale et bureau d'architecture (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 25.06.2010.
Administration:
Bueler Ralph, jusqu'ici gérant, est maintenant administrateur unique et continue à signer individuellement.
Nouvelle adresse:
chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.