Renseignements sur BENA-Mode GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BENA-Mode GmbH
- BENA-Mode GmbH avec son siège à Luzern est une Société à responsabilité limitée du domaine «Commerce des vêtements». BENA-Mode GmbH est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.11.2019.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise BENA-Mode GmbH est le suivant : CHE-113.915.955.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.788.197-5
IDE/TVA
CHE-113.915.955
Secteur
Commerce des vêtements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens, insbesondere Handel mit und Verkauf von Damen- und Herrenkleidern; Handel mit und Vertretung von Waren aller Art sowie Import und Export aller damit im Zusammenhang stehenden Produkte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Treuhand, EDV und Finanzen; Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Vermittlung von Grundstücken; Beteiligungen an Bauprojekten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BENA-Mode GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004761315, Registre du commerce Lucerne, (100)
BENA-Mode GmbH, in Luzern, CHE-113.915.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004748977).
Domizil neu:
Eisengasse 14, 6004 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004748977, Registre du commerce Lucerne, (100)
BENA-Mode GmbH, in Luzern, CHE-113.915.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S.0, Publ. 6333814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Stephan, von Wald AR, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Brigitte, von Wald (AR), in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numéro de publication: 6333814, Registre du commerce Lucerne, (100)
BENA-Mode GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.197-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6192078). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Stephan, von Wald AR, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.