Renseignements sur Belusa GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Belusa GmbH
- Belusa GmbH de Dallenwil est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 04.02.1998 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 21.09.2017. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce NW est le suivant: CHE-104.133.959.
- Domre AG, service2go ag, Suisse Alpine Service AG sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.02.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dallenwil
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.4.000.256-6
IDE/TVA
CHE-104.133.959
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Belusa GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3764739, Registre du commerce Nidwald, (150)
Belusa GmbH, in Dallenwil, CHE-104.133.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, Publ. 5782560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Beatrice, von Oberdorf (NW), in Buochs, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5782560, Registre du commerce Nidwald, (150)
Belusa GmbH, in Dallenwil, CH-150.4.000.256-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 10, Publ. 5765918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Stephan, von Oberdorf NW, in Dallenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5765918, Registre du commerce Nidwald, (150)
Belusa GmbH, bisher in Buochs, CH-150.4.000.256-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 13, Publ. 4966952).
Statutenänderung:
4.08.2010.
Sitz neu:
Dallenwil.
Domizil neu:
Aawasserstrasse 2, 6383 Dallenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Beatrice, von Oberdorf NW, in Buochs, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin];
Christen, Stephan, von Oberdorf NW, in Dallenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.