Adresse
c/o Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA
Rue du Grand-Pont 12
1003 Lausanne
Renseignements sur Belmont Group SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Belmont Group SA
- Belmont Group SA a son siège social à Lausanne et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée en 14.03.2017 et a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.10.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Belmont Group SA.
- AGC SA, AGI Sàrl, AgroBio Invest Sàrl ont la même adresse comme Belmont Group SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.03.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.172.925-8
IDE/TVA
CHE-433.641.142
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la prise et l'administration de participations à toutes entreprises, notamment l'acquisition, la détention et la cession de participations à d'autres sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières en Suisse ou à l'étranger, directement ou indirectement, en son nom et pour son compte, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), ainsi que le financement des sociétés affiliées (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Midas Group SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Belmont Group SA
Numéro de publication: HR02-1005584794, Registre du commerce Vaud, (550)
Belmont Group SA, à Lausanne, CHE-433.641.142 (FOSC du 29.05.2019, p. 0/1004641056). La signature de Bronner Christian est radiée. Magdeev Ernest est maintenant à Chêne-Bougeries.
Numéro de publication: HR02-1004641056, Registre du commerce Vaud, (550)
Belmont Group SA, à Rolle, CHE-433.641.142 (FOSC du 29.10.2018, p. 0/1004486117). Statuts modifiés le 20 mai 2019. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Rue du Grand-Pont 12, c/o Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA, 1003 Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1004486117, Registre du commerce Vaud, (550)
Midas Group SA, à Rolle, CHE-433.641.142 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3615017). Statuts modifiés le 19 octobre 2018.
Nouvelle raison de commerce:
Belmont Group SA. Magdeev Ernest est maintenant à Dubaï (Emirats arabes unis). Bronner Christian signe désormais individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.