Adresse
c/o Alfred-Louis Beetschen
route de l'Etraz 4
1183 Bursins
Renseignements sur Beetschen SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Beetschen SA
- Beetschen SA est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bursins.
- La direction de l’entreprise Beetschen SA qui a été fondée le 08.05.2007, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.03.2016. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-113.616.694.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bursins
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.050.460-8
IDE/TVA
CHE-113.616.694
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité dans le domaine de la construction, notamment étude et réalisation de mandats en entreprise générale; opérations immobilières; commerce de vin et de tout produit agricole ou viticole.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Hubert Parmelin | Gland | 14.05.2007 | 24.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BEETSCHEN SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beetschen SA
Numéro de publication: 2724313, Registre du commerce Vaud, (550)
Beetschen SA, à Bursins, CHE-113.616.694 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
route de l'Etraz 4, c/o Alfred-Louis Beetschen, 1183 Bursins.
Numéro de publication: 5212380, Registre du commerce Vaud, (550)
BEETSCHEN SA, à Bursins, CH-550-1050460-8, toute activité dans le domaine de la construction (FOSC du 14.05.2007, p. 15/3929298). Statuts modifiés le 29 juin 2009.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Beetschen SA.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du conseil d'administration du 29 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Hubert Parmelin n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 3929298, Registre du commerce Vaud, (550)
BEETSCHEN SA, à Bursins, chemin de Bourdouzan 5, c/o Alfred-Louis Beetschen, CH-550-1050460-8. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
4 mai 2007.
But:
toute activité dans le domaine de la construction, notamment étude et réalisation de mandats en entreprise générale;
opérations immobilières;
commerce de vin et de tout produit agricole ou viticole.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité. Apport en nature et reprise de biens selon convention du 4 mai 2007: feuillets 558-1, 558-9, 558-15, 558-22, 558-26, 558-23-3, 558-23-7, 558-23-8 et 558-23-11 du cadastre de la Commune de Bursins, sis au lieu-dit 'Bourdouzan', pour CHF 1'009'500, acceptés pour ce prix;
en contrepartie, il est remis aux apporteurs 100 actions nominatives de CHF 1'000, le solde de CHF 909'500 constituant une créance de l'apporteur contre la société.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Beetschen Alfred-Louis, de et à Bursins, avec signature individuelle.
Réviseur:
Fiduciaire Hubert Parmelin, à Gland.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.