Renseignements sur Baylington SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Baylington SA
- Baylington SA est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Tannay.
- Baylington SA a une personne à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 24.01.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-108.618.500.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Delfini SA, JOFIDRO SA, NOVAREN SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.05.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tannay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.860.997-7
IDE/TVA
CHE-108.618.500
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils en investissements, gérance de fortunes et biens, contrôle financier, prise de participations dans les domaines industriels, commerciaux et financiers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Excor Conseil et Révision SA | Chavannes-de-Bogis | 01.09.2005 | 23.01.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Huet SA
- Huet-Baylington SA
- Veer Palthe Voûte Suisse SA
- Veer Palthe Voûte SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baylington SA
Numéro de publication: HR02-1004813884, Registre du commerce Vaud, (550)
Baylington SA, précédemment à Genève, CHE-108.618.500 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228579). Siège transféré à Tannay.
Nouvelle adresse:
Chemin des Couleuvres 8B, 1295 Tannay. Statuts modifiés le 16 décembre 2019. L'administrateur Huet Guy se nomme maintenant Huet Gauthier Jean Guillaume dit Guy. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Selon déclaration du 16 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Excor Conseil et Révision SA n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004814144, Registre du commerce Genève, (660)
Baylington SA, à Genève, CHE-108.618.500 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228579). Par suite du transfert de son siège à Tannay, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: 3228579, Registre du commerce Genève, (660)
Baylington SA, à Genève, CHE-108.618.500 (FOSC du 27.05.2014, p. 0/1524001).
Nouvelle adresse:
quai du Seujet 30, 1201 Genève.