Renseignements sur Barush Group GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Barush Group GmbH
- Barush Group GmbH de Wabern est active dans le domaine «Échafaudage» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 21.07.2023 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 15.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Barush Group GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-484.602.193.
- Entreprises avec la même adresse comme Barush Group GmbH: Future Development by Barbara Lehmann Spring, PIXTERS Fotografie Gasser und Co..
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.095.124-1
IDE/TVA
CHE-484.602.193
Secteur
Échafaudage
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bau- und Baunebengewerbe, insbesondere Gerüste erstellen, vermieten, kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Barush Group Sagl
- Barush Group Sàrl
- Barush Group Ltd liab Co
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Barush Group GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006083994, Registre du commerce Berne, (36)
Barush Group GmbH, in Köniz, CHE-484.602.193, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulaiman, Abdi Hikmat, irakischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulaiman, Xorschid Esef, irakischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005804113, Registre du commerce Berne, (36)
Barush Group GmbH (Barush Group Sàrl) (Barush Group Sagl) (Barush Group Ltd liab Co), in Köniz, CHE-484.602.193, Grünaustrasse 19, 3084 Wabern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2023.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bau- und Baunebengewerbe, insbesondere Gerüste erstellen, vermieten, kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sulaiman, Xorschid Esef, irakischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sulaiman, Abdi Hikmat, irakischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.