Adresse
c/o Eric F. Kohn
chemin de Carabot 10a
1232 Confignon
Renseignements sur Barons AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Barons AG
- Barons AG est active dans le secteur «Conseil juridique» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Confignon.
- L’entreprise a été fondée le 07.06.1983.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.02.2012. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Barons AG est le suivant : CHE-100.096.325.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Confignon
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.312.983-3
IDE/TVA
CHE-100.096.325
Secteur
Conseil juridique
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils, commerce et exploitation de tous produits, brevets et marques ainsi que tout ce qui concerne la propriété intellectuelle.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Christian Masson | Plan-les-Ouates | 15.10.2010 | 05.02.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Barons AG
Numéro de publication: 6535850, Registre du commerce Genève, (660)
Barons AG, à Confignon, CH-660-0312983-3 (FOSC du 15.10.2010, p. 6/5855612). Statuts modifiés le 30.01.2012 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du 30.01.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. Christian Masson (CH-660-1258002-3) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 5855612, Registre du commerce Genève, (660)
Barons AG, à Confignon, CH-660-0312983-3 (FOSC du 22.06.2007, p. 8/3990088). Vernier Marie-Rose n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Christian Masson (CH-660-1258002-3), à Genève.
Numéro de publication: 3990088, Registre du commerce Genève, (660)
Barons AG, à Confignon, CH-660-0312983-3, conseils, commerce et exploitation de tous produits, etc. (FOSC du 06.10.2004, p. 6). Kohn Eric F. et Kohn Ulla sont maintenant originaires de Confignon et domiciliés à Confignon.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.