Renseignements sur Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
- Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG est active dans le secteur «Extraction de pierre et sol» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Staad SG.
- La direction de l’entreprise Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG est composée de 8 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.05.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SG avec l’IDI CHE-107.296.374.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Bärlocher,
Carlo Sandro Bernasconi,
Stephan Viktor Mullis,
Hans Jakob Heinrich Bärlocher
Organe de gestion
Fabio Callegari,
Manuela Claudia Giotto,
René Egli,
Sonja Monika Monn,
Christian Bärlocher
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabio Callegari,
Manuela Claudia Giotto,
René Egli,
Sonja Monika Monn,
Christian Bärlocher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.1958
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thal
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.016.767-5
IDE/TVA
CHE-107.296.374
Secteur
Extraction de pierre et sol
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb von Sandsteinbrüchen und einer Steinhauerei sowie Bearbeitung, Verlegen und Handel mit Natursteinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RMI Treuhandexperten AG | Goldach | 28.12.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
LÜCHINGER + PARTNER AG | Rorschach | <2004 | 27.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005749728, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Sandro, von Kaltbrunn, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köppel, Simon Angelo, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oesch, Carmen, von Balgach, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoffer, Daniel, von Mägenwil, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Callegari, Fabio, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Eichberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Giotto, Manuela Claudia, von Rorschach, in Staad SG (Thal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monn, Sonja Monika, von Tujetsch, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005569998, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: HR02-1005445529, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Monn, Sonja Monika, von Tujetsch, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.