Adresse
c/o Dr. Nathan Labhart IT Services
Stiglenstrasse 31/2
8052 Zürich
Renseignements sur azbi GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de azbi GmbH
- azbi GmbH est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise azbi GmbH est composée de une personne.
- Le 20.05.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-472.237.052.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.057.271-1
IDE/TVA
CHE-472.237.052
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich Unternehmensberatung; Design, Herstellung, Investition und Handel von und mit Waren aller Art, insbesondere von und mit Wohnaccessoires. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour azbi GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005478269, Registre du commerce Zurich, (20)
azbi GmbH, in Zürich, CHE-472.237.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4113597).
Domizil neu:
c/o Dr. Nathan Labhart IT Services, Stiglenstrasse 31/2, 8052 Zürich.
Numéro de publication: 4113597, Registre du commerce Zurich, (20)
azbi GmbH, in Zürich, CHE-472.237.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubio Sanchez, Sandra, spanische Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Andreas Paul, von Guggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2555113, Registre du commerce Zurich, (20)
azbi GmbH, in Zürich, CHE-472.237.052, Schärenmoosstrasse 11, 8052 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich Unternehmensberatung;
Design, Herstellung, Investition und Handel von und mit Waren aller Art, insbesondere von und mit Wohnaccessoires. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zbinden, Andreas Paul, von Guggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rubio Sanchez, Sandra, spanische Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.