À propos de aviita Establishment
- aviita Establishment avec son siège à Balzers est actif. aviita Establishment est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée en 29.01.2008 et a 0 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 10.02.2015, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Balzers
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine)
Handel mit Hard- und Software sowie Zubehör; Erbrinung von Informatik-Dienstleistungen (wie z.B. Softwareentwicklung, Beratung und Schulung).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour aviita Establishment
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20191319, (1)
Handelsregister 10/02/2015, aviita Establishment, Balzers (FL-0002.259.997-3)Anstalt Statutenänderung: 04.02.2015.
Sitz neu:
Balzers.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Lehenwies 3A, 9496 Balzers. Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 04.02.2015.
Numéro de publication: 20103130, (1)
Firmenindex GBOERA, 13.07.2010, 2010 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 13.07.2010 aviita Establishment, Triesen (FL-0002.259.997-3) Statutenänderung laut Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 07.07.2010.
Zustelladresse:
Landstrasse 217, 9495 Triesen
Numéro de publication: 20055589, (1)
Firmenindex GBOERA, 30.01.2008, 2008 Öffentlichkeitsregisteramt, Neueintrag, 30.01.2008 aviita Establishment, Balzers (FL-0002.259.997-3) Zustelladresse: Gnetsch 30, 9496 Balzers.
Datum der Statuten:
25.01.2008.
Zweck:
Handel mit Hard-und Software sowie Zubehör;
Erbringung von Informatik-Dienstleistungen (wie z.B. Softwareentwicklung, Beratung und Schulung)..
Kapital:
CHF 30'000.--.
Einbezahlt:
CHF 30'000.--.
Bekanntmachung:
Publikationsorgan: Landeszeitung.
Wurde bestellt:
Präsident, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Viktor Frick, 9495 Triesen, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Einzelprokura, Anke Maria Frick, 9495 Triesen, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Einzelprokura, Gerhard Frick, 9494 Schaan, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein