Renseignements sur Artest SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Artest SA
- Artest SA de Tamins est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’entreprise Artest SA est composée de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.05.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Artest SA est le suivant : CHE-100.617.112.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.01.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tamins
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.000.958-0
IDE/TVA
CHE-100.617.112
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Generalunternehmung, schlüsselfertige Erstellung von Bauten auf eigene und fremde Rechnung, Durchführung von Wohnsanierungen, Übernahme von Architektur- und Projektierungsarbeiten aller Art sowie Vertrieb und Handel von Materialien, Geräten und Maschinen der Baubranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TNC Treuhand Norbert Cavegn, dipl. Treuhandexperte | Chur | <2004 | 27.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Artest SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005173529, Registre du commerce Grisons
Artest SA, in Tamins, CHE-100.617.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S.8, Publ. 5871778).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Dr. Christian, von Thusis, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Masein];
Candinas, Norbert, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ilanz/Glion].
Numéro de publication: 5871778, Registre du commerce Grisons, (350)
Artest SA, in Tamins, CH-350.3.000.958-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 8, Publ. 3851704).
Statutenänderung:
18.10.2010. Gemäss Erklärung vom 18.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG, in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3851704, Registre du commerce Grisons, (350)
Artest SA, bisher in Chur, CH-350.3.000.958-0, Führung einer Generalunternehmung, schlüsselfertige Erstellung von Bauten, Durchführung von Wohnsanierungen, Übernahme von Architektur- und Projektierungsarbeiten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2002, S. 6, Publ. 370562).
Statutenänderung:
9.03.2007.
Sitz neu:
Tamins.
Domizil neu:
Obergasse 1, 7015 Tamins.
Zweck neu:
Führung einer Generalunternehmung, schlüsselfertige Erstellung von Bauten auf eigene und fremde Rechnung, Durchführung von Wohnsanierungen, Übernahme von Architektur- und Projektierungsarbeiten aller Art sowie Vertrieb und Handel von Materialien, Geräten und Maschinen der Baubranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Dr. Christian, von Thusis, in Masein, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.