Renseignements sur Arfeld Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Arfeld Immobilien AG
- Arfeld Immobilien AG a son siège social à Chur et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Arfeld Immobilien AG est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 19.10.2010. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.809.804.
- Il y a 23 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Ärztezentrum Belmont GmbH, DiagnoseZentrumBelmont AG, domenig HOLDING Chur AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.09.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.010.230-2
IDE/TVA
CHE-113.809.804
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Direkter und indirekter Erwerb, Halten, Verkauf, Verwalten, Bewirtschaften, Vermitteln und Vermieten von Immobilien, das heisst von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, sowie Beratung in Zusammenhang mit solchen Immobilien. Die Gesellschaft kann ferner Finanz- und Handelsgeschäfte tätigen, Vermögen verwalten, Finanzierungen und Darlehen gewähren, Beteiligungen an anderen Unternehmungen halten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MATA Treuhand AG | Chur | 18.09.2007 | 18.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Arfeld Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5859202, Registre du commerce Grisons, (350)
Arfeld Immobilien AG, in Chur, CH-350.3.010.230-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 9, Publ. 4618812).
Statutenänderung:
09.02.2010. Gemäss Erklärung vom 09.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mata Treuhand- und Revisions-AG, in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4618812, Registre du commerce Grisons, (350)
Arfeld Immobilien AG, in Chur, CH-350.3.010.230-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2007, S. 9, Publ. 4114476).
Statutenänderung:
12.08.2008.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Numéro de publication: 4114476, Registre du commerce Grisons, (350)
Arfeld Immobilien AG, in Chur, CH-350.3.010.230-2, Belmontstrasse 1, 7007 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.09.2007.
Zweck:
Direkter und indirekter Erwerb, Halten, Verkauf, Verwalten, Bewirtschaften, Vermitteln und Vermieten von Immobilien, das heisst von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, sowie Beratung in Zusammenhang mit solchen Immobilien. Die Gesellschaft kann ferner Finanz- und Handelsgeschäfte tätigen, Vermögen verwalten, Finanzierungen und Darlehen gewähren, Beteiligungen an anderen Unternehmungen halten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Domenig, Jon, von Tamins, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Domenig-Skaanes, Irina, von Tamins, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mata Treuhand- und Revisions-AG, in Chur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.