Renseignements sur Aresa Treuhand AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Aresa Treuhand AG
- Aresa Treuhand AG a son siège social à Ependes FR et est actif. Elle opère dans le domaine «Services fiduciaires».
- La direction de l’entreprise Aresa Treuhand AG est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.09.2024.
- Aresa Treuhand AG est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-101.587.100.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Anastasia Rodríguez Granados,
Bernard Beiner,
Larisa Ivanova
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.04.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bois-d'Amont
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.136.293-3
IDE/TVA
CHE-101.587.100
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Tous mandats pour affaires financières et fiduciaires, gestion de fortune, achat, vente, location, courtage et gérance d'immeubles; exploitation de brevets, droits et licences.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arvena Treuhand GmbH in Liquidation | Krattigen | 28.04.2009 | 06.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Aresa Fiduciary Ltd
- Aresa Fiduciaire SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aresa Treuhand AG
Numéro de publication: HR02-1006123753, Registre du commerce Fribourg, (217)
Aresa Treuhand AG , à Bois-d'Amont, CHE-101.587.100 (FOSC du 16.11.2021, p. 0/1005334955).
Nouvelle personne inscrite:
Rodríguez Granados Anastasia, de Bois-d'Amont, à Champvent, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005334955, Registre du commerce Fribourg, (217)
Aresa Treuhand AG , à Bois-d'Amont, CHE-101.587.100 (FOSC du 07.01.2021, p. 0/1005065528).
Personne inscrite modifiée:
Beiner Bernard, administrateur, signature individuelle, maintenant à Bois d'Amont (fusion de commune), désormais administrateur, président, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Ivanova Larisa, de Schüpfen, à Bois d'Amont, administratrice, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005065528, Registre du commerce Fribourg, (217)
Aresa Treuhand AG , à Ependes (FR), CHE-101.587.100 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes d'Arconciel, Ependes et Senèdes entrée en vigueur le 01.01.2021.
Nouvelle dénomination du siège:
Bois-d'Amont.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.