Adresse
c/o Mario Rindlisbacher
Büüne 11
3049 Säriswil
Renseignements sur Arboro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Arboro
- Arboro a son siège social à Säriswil et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des jardins d’enfants et structures préscolaires».
- L’organisation a été fondée en 24.06.2020 et a 4 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 24.01.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-284.460.182.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
Lars Ziörjen,
Markus Thomas Keller,
Mario Rindlisbacher,
Mirjam Andrea Wyttenbach Rindlisbacher
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.2020
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Wohlen bei Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.6.081.638-9
IDE/TVA
CHE-284.460.182
Secteur
Exploitation des jardins d’enfants et structures préscolaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt die Förderung von Naturpädagogik in Verbindung mit den Grundsätzen der nicht-direktiven Schulen sowie freier demokratischer Schulen. Der Verein ist gemeinnützig. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Arboro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005659827, Registre du commerce Berne, (36)
Arboro, in Wohlen bei Bern, CHE-284.460.182, Verein (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094196).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Markus, von Endingen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziörjen, Lars , von Zweisimmen, in Herrenschwanden (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005094196, Registre du commerce Berne, (36)
Arboro, in Wohlen bei Bern, CHE-284.460.182, Verein (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922430).
Domizil neu:
c/o Mario Rindlisbacher, Büüne 11, 3049 Säriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mennig, Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Mario, von Walkringen, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004922430, Registre du commerce Berne, (36)
Arboro, in Wohlen bei Bern, CHE-284.460.182, c/o Franziska Mennig, Staatsstrasse 135, 3049 Säriswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung von Naturpädagogik in Verbindung mit den Grundsätzen der nicht-direktiven Schulen sowie freier demokratischer Schulen. Der Verein ist gemeinnützig. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Wyttenbach Rindlisbacher, Mirjam Andrea, von Kirchdorf (BE), in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mennig, Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.