Renseignements sur Anton Gisler Transport AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Anton Gisler Transport AG
- Anton Gisler Transport AG à Schattdorf est une Société anonyme du domaine «Transport routier de personnes et marchandises». Anton Gisler Transport AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.06.2017, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Anton Gisler Transport AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Gisler-Bissig,
Anton Gisler-Gisler jun.,
Bruno Gisler-Bissig,
Margrith Kempf-Gisler
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Gisler-Bissig,
Anton Gisler-Gisler jun.,
Bruno Gisler-Bissig,
Margrith Kempf-Gisler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schattdorf
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.3.000.905-8
IDE/TVA
CHE-106.890.445
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Sachtransporten und Handel mit Landesprodukten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Zug | 12.06.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 03.11.2008 | 11.06.2017 | |
OPES Treuhand AG | Luzern | <2004 | 02.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gisler, Anton, Autotransporte und Landesprodukte
- Gisler Anton Transport AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anton Gisler Transport AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3572565, Registre du commerce Uri, (120)
Anton Gisler Transport AG, in Schattdorf, CHE-106.890.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opes Revision AG (CH-100.3.010.282-2), in Emmen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OPES AG (CHE-137.828.809), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7185262, Registre du commerce Uri, (120)
Anton Gisler Transport AG, in Spiringen, CH-120.3.000.905-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 15, Publ. 4715544).
Statutenänderung:
27.04.2013.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
Militärstrasse 5, 6467 Schattdorf.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 1'902'125.85 und Passiven von CHF 1'384'654.80 der erloschenen Einzelfirma 'Anton Gisler, Autotransporte & Landesprodukte', in Spiringen, gemäss Bilanz per 31.12.1992 zum Preis von CHF 517'471.05, wovon durch Ausgabe von 200 Aktien CHF 200'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler-Baumann, Anton, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gisler-Baumann, Rigeth, von Spiringen, in Spiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler-Bissig, Christian, von Spiringen, in Schattdorf, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gisler, Christian, in Spiringen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gisler-Gisler, Anton, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Gisler, Anton, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gisler-Bissig, Bruno, von Spiringen, in Schattdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Gisler, Bruno, in Spiringen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kempf-Gisler, Margrith, von Spiringen und Unterschächen, in Unterschächen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Gisler, Margrith, von Spiringen, in Spiringen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4715544, Registre du commerce Uri, (120)
Anton Gisler Transport AG, in Spiringen, CH-120.3.000.905-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 12, Publ. 2498014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opes Treuhand und Beratungs AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opes Revision AG (CH-100.3.010.282-2), in Emmen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.