Renseignements sur Antevis GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Antevis GmbH
- Antevis GmbH avec son siège à Cham est actif. Antevis GmbH est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise Antevis GmbH qui a été fondée le 13.05.2020, se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.12.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZG sous l’IDI CHE-366.468.938.
- Il y a 13 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: ABConvergence GmbH, Agemos AG, Casata Advisory.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.017.375-8
IDE/TVA
CHE-366.468.938
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Strategie, Entwicklung, internationaler Ausbau und Finanzierung, insbesondere in der Region Asien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Antevis GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005638665, Registre du commerce Zoug, (170)
Antevis GmbH, in Cham, CHE-366.468.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casata, Thomas, von Cham, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peters, Dr. Simone, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Baar, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005022255, Registre du commerce Zoug, (170)
Antevis GmbH, in Baar, CHE-366.468.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891531).
Statutenänderung:
30.10.2020.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 116, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casata, Thomas, von Cham, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peters, Dr. Simone, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004891531, Registre du commerce Zoug, (170)
Antevis GmbH, in Baar, CHE-366.468.938, Hof Himmelrich 1, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2020.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Strategie, Entwicklung, internationaler Ausbau und Finanzierung, insbesondere in der Region Asien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Peters, Dr. Simone, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.