Renseignements sur Antares Partners SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Antares Partners SA
- Antares Partners SA à Genève est une Société anonyme du domaine «Gestion de fonds». Antares Partners SA est actif.
- La direction de l’entreprise Antares Partners SA qui a été fondée le 08.11.2021, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 05.10.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GE sous l’IDI CHE-185.445.629.
- Entreprises avec la même adresse: Alfa Design Sàrl, Artemis Wealth Management SA, Asting capital investments SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.3.856.021-5
IDE/TVA
CHE-185.445.629
Secteur
Gestion de fonds
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'accompagnement de grandes familles sur la dévolution de leur patrimoine à travers les générations; la coordination et le conseil pour la préservation et la transmission entre générations des biens familiaux; le conseil et la structuration en investissement; le conseil pour l'achat et la vente de parts d'entreprises, de biens immobiliers ou d'autres participations dans tous types de sociétés.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Antares Partners SA
Numéro de publication: HR02-1005853911, Registre du commerce Genève, (660)
Antares Partners SA, à Genève, CHE-185.445.629 (FOSC du 11.03.2022, p. 0/1005425655). La procuration de Dif Julien est radiée. Adam Olivier, de France, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005425655, Registre du commerce Genève, (660)
Antares Partners SA, à Genève, CHE-185.445.629 (FOSC du 25.01.2022, p. 0/1005389497). Di Marino Nunzio n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Balzaretti Daniele signe désormais individuellement. Procuration individuelle a été conférée à Dif Julien, de France, à Bardonnex.
Numéro de publication: HR02-1005389497, Registre du commerce Genève, (660)
Antares Partners SA, à Genève, CHE-185.445.629 (FOSC du 11.11.2021, p. 0/1005332275). Flak Sébastien n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.