Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
Industriezone Schächenwald
6463 Bürglen UR
Renseignements sur Anocsys AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.11.2004
Radiation du registre du commerce
22.10.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bürglen (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.028.201-0
IDE/TVA
CHE-112.100.353
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von Lärmreduktionsgeräten basierend auf dem Prinzip der Lärmwellen-Neutralisierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften und Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere Rechtsgeschäfte über Patente und Linzenzen im In- und Ausland abschliessen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 08.02.2006 | 21.10.2009 | |
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG | Zürich | 18.11.2004 | 07.02.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Anocsys AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anocsys AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5305656, Registre du commerce Uri, (120)
Anocsys AG in Liquidation, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 27, Publ. 4790306). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Landgerichtspräsidiums Uri vom 15.09.2009 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 4790306, Registre du commerce Uri, (120)
Anocsys AG, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 17, Publ. 4761478).
Firma neu:
Anocsys AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 11.12.2008 hat das Landgerichtspräsidium Uri über die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 11.12.2008, 09.02 Uhr, den Konkurs eröffnet;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Numéro de publication: 4761478, Registre du commerce Uri, (120)
Anocsys AG, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 15, Publ. 4715542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhier, Felix, von Muriaux, in Schneisingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoblauch, Beat Daniel, von Winterthur, in Wädenswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Peter, von Elm, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbacher, Claudio, von Dübendorf und Hasle LU, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.