Adresse
c/o Brunner Verwaltungen
Wiesentalstrasse 35
7000 Chur
Renseignements sur Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung
- Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Chur.
- L’organisation a été fondée en 29.10.2008 et a 4 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.03.2023.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.900-2
IDE/TVA
CHE-114.566.509
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung gemeinnütziger Organisationen, inbesonders die Unterstützung des Monastero S. Croce, Suore tedesche, I-06081 Assisi, welche - solange es in der heutigen Form besteht - jährlich vorab 10 % des Ertrages des Stiftungsvermögens zukommen soll; Ausrichtung jährlicher Beiträge an das Alters- und Pflegeheim, in welchem die Stifterin den letzten Abschnitt ihres Lebens verbrachte, die Vereine 'Katholischer Waisenunterstützungsverein', Chur, und 'Evangelischer Waisenunterstützungsverein', Chur, die Stiftung Eingliederungsstütte für Behinderte, Chur.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TNT Treuhand & Revisionen AG | Chur | 08.10.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
DVB AG | Chur | 04.11.2008 | 07.10.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005698881, Registre du commerce Grisons
Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung, in Chur, CHE-114.566.509, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldegg-Cortesi, Agnese, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Birgit, von Calanca, in Scharans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005580552, Registre du commerce Grisons
Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung, in Chur, CHE-114.566.509, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, S.0, Publ. 2416045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Hans Rudolf, von Grabs, in Buchs SG, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koprio, Gaudenz Georg, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2416045, Registre du commerce Grisons, (350)
Anny und Martin Theus-Studer - Stiftung, in Chur, CHE-114.566.509, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DVB AG (CH-350.3.005.686-5), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.