Renseignements sur Alpha Event GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Alpha Event GmbH
- Alpha Event GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise Alpha Event GmbH qui a été fondée le 29.10.2007, se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.05.2020.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.895.175.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: El Paso GmbH, Freunde der Sunnah, Sushi & Curry Nation GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.036.485-9
IDE/TVA
CHE-113.895.175
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation von Seminaren, Events und Catering. Ebenfalls bezweckt die Firma die Projektierung, Realisation und Betreuung von Werbeplattformen im Internet, das Entwickeln von Tolls aller Art für Webmaster sowie Content Provider und der Handel mit Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Viblos GmbH
- Peremedia GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alpha Event GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004889167, Registre du commerce Zurich, (20)
Alpha Event GmbH, in Zürich, CHE-113.895.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882752).
Domizil neu:
Köschenrütistrasse 6, 8052 Zürich.
Numéro de publication: HR02-1004882752, Registre du commerce Zurich, (20)
Alpha Event GmbH, in Zürich, CHE-113.895.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Sacha, von Zürich, in Zuzwil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesabi, Monire, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004817696, Registre du commerce Zurich, (20)
Alpha Event GmbH, in Zürich, CHE-113.895.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, S.0, Publ. 2989559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perez Juarez, Juan Carlos, von Bonaduz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Sacha, von Zürich, in Zuzwil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.