Renseignements sur ALLSOL GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ALLSOL GmbH
- ALLSOL GmbH a son siège social à Reinach BL, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée en 31.08.2009 et a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.035.835.
- Dolce Vita Reinach, Inh. Dagdeviren, LedFox AG, LKU - Konzeption und Umsetzung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents personnes habilitée à signer
Julian David Diehm,
Massimo Lino Ravanelli,
Konrad David Diehm
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.08.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.008.553-5
IDE/TVA
CHE-115.035.835
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Konzeption, Engineering, Planung und Realisation von Solarthermie- und Solarstromanlagen sowie den Import und Handel von Produkten und Systemen zur Nutzung regenerierbarer Energieträger. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ALLSOL GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005792444, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ALLSOL GmbH, in Reinach (BL), CHE-115.035.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355567).
Domizil neu:
Kägenstrasse 14, 4153 Reinach BL.
Numéro de publication: HR02-1005355567, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ALLSOL GmbH, in Reinach (BL), CHE-115.035.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehm, Manuela, von Münchenstein, in Arlesheim, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005205362, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ALLSOL GmbH, in Reinach (BL), CHE-115.035.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diehm, Konrad David, von Münchenstein, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ettingen];
Diehm, Julian David, von Münchenstein, in Muttenz, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.