Renseignements sur Aldesta AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Aldesta AG
- Aldesta AG a son siège social à Zürich, est actif et est active dans le domaine «Gestion de fonds».
- L’entreprise a été fondée en 29.01.1979 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.08.2023.
- L’entreprise Aldesta AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.923.113.
- Outre l’entreprise Aldesta AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Atesmo AG, JBA Beteiligungs AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.01.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.900.887-9
IDE/TVA
CHE-107.923.113
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, wie Vermögensverwaltung, Beteiligung an anderen Unternehmungen, Übernahme von Vertretungen, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften; Übernahme und Ausführung von Treuhand- und Verwaltungsmandanten insbesondere im Bereich der Buchführung und des Rechnungswesens, sowie Inkasso von Forderungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rovi Treuhand AG | Zürich | <2004 | 27.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aldesta AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005823389, Registre du commerce Zurich, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Patrick, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Hildegard, von Hohenrain, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005494463, Registre du commerce Zurich, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Alois, von Willisau und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grob-Moos, Marie-Louise, von Rifferswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005470496, Registre du commerce Zurich, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, S.0, Publ. 2105583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De-Steffani, Antonio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.