À propos de AGRIPPA AG
- La direction se compose de 0 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.11.2007.
- Outre l’entreprise AGRIPPA AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: DIAMANT ESTABLISHMENT, Gerhard Wagner, Consulting, IQ VENTURE Aktiengesellschaft.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour AGRIPPA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20052300, (1)
Firmenindex GBOERA, 19.11.2007, 2007 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 19.11.2007 AGRIPPA ENTERPRISES GMBH, Eschen (FL-0002.193.013-7) Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft ohne Liquidation und Anpassung der Statuten an die neue Rechtsform laut Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2007.
Neuer Firmenwortlaut:
AGRIPPA AG .
Zustelladresse:
Industriestrasse 753, 9492 Eschen.
Kapital:
CHF 50'000.--.
Einbezahlt:
CHF 50'000.--, 500 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Bekanntmachung:
durch eingeschriebenen Brief oder in einem amtlichen Publikationsorgan, .
Publikationsorgan neu:
Landeszeitungen.
Wurde gelöscht:
Gesellschafter, ohne Unterschrift, Gernot Wirnsperger, 9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein.
Heimatland:
Oesterreich.
Kapital:
CHF 100.--.
Wurde bestellt:
Mitglied, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Dipl.-Ing. Harald Engelbert Malin, 6822 Satteins.
Heimatland:
Oesterreich.
Kapital:
CHF 29'900.--.
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, Interalpina Handels-und Verwaltungsgesellschaft reg. Treuunternehmen , 9490 aduz, Liechtenstein
Numéro de publication: 20034801, (1)
Vaterland, 22.09.2006, 215, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Neueintrag, 19.09.2006, 7473.340 AGRIPPA ENTERPRISES GMBH, Gamprin-Bendern (FL-2.193.013) Zustelladresse: Platzbünt 15, 9487 Gamprin-Bendern.
Datum der Statuten:
14.09.2006.
Zweck:
Beratung im Bereich Projektmanagement;
Konstruktion und Entwicklung in den Bereichen Maschinen- und Werkzeugbau;
Vermittlung von Geschäftskontakten;
Vermittlung von Immobilien;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit technischen Artikeln..
Kapital:
CHF 30'000.--.
Bekanntmachung:
Publikationsorgan: Landeszeitung, , Einbringung des Einzelunternehmens «Malin Consulting», Gamprin-Bendern (FL-2.149.605) lt. Sacheinlagevertrag vom 14.09.2006, Sachverständigenbericht vom 06.09.2006 sowie Bilanz zum 20.08.2006..
Wurde bestellt:
Gesellschafter, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Dipl.-Ing. Harald Engelbert Malin, 6822 Satteins.
Heimatland:
Oesterreich.
Kapital:
CHF 29'900.--.
Wurde bestellt:
Gesellschafter, ohne Unterschrift, Gernot Wirnsberger, 9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein.
Heimatland:
Oesterreich.
Kapital:
CHF 100.--