Renseignements sur Aeternum Trust Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Aeternum Trust Holding SA
- Aeternum Trust Holding SA a son siège social à Prangins, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.05.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-143.176.406.
- Entreprises avec la même adresse: CF & C Finance Suisse SA, CFS Compagnie Financière Suisse SA, Domaine du Chêne SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Prangins
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.106.907-4
IDE/TVA
CHE-143.176.406
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toute activité financière, la prise de participation et l'octroi de prêt dans toute société immobilière et commerciale (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aeternum Trust Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005755158, Registre du commerce Vaud, (550)
Aeternum Trust Holding SA, à Prangins, CHE-143.176.406 (FOSC du 09.03.2016, p. 0/2713477).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de Del Monte Baker & Phillips SA, à Genève (CHE-101.393.866), selon contrat de fusion du 16.05.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 6'823'008, des passifs envers les tiers de CHF 6'059'368, soit un actif net de CHF 763'640. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Numéro de publication: 2713477, Registre du commerce Vaud, (550)
Aeternum Trust Holding SA, à Prangins, CHE-143.176.406 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Koller Walter n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Stäubli Jürg est maintenant à Prangins.
Numéro de publication: 6702336, Registre du commerce Vaud, (550)
Aeternum Trust Holding SA, à Prangins, route de Lausanne 134, 1197 Prangins, CH-550-1106907-4. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
23 mai 2012.
But:
la société a pour but toute activité financière, la prise de participation et l'octroi de prêt dans toute société immobilière et commerciale (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 500'000, divisé en 500 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Stäubli Jürg, de Regensdorf, à Bichkek (Kirghizistan), président, avec signature individuelle, Dayer Nicolas, de Hérémence, à Savièse, et Koller Walter, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Duillier, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 23 mai 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.