Renseignements sur Aetera Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Aetera Sàrl
- Aetera Sàrl avec son siège à Coppet est actif. Aetera Sàrl est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.02.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Aetera Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Coppet
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.165.060-6
IDE/TVA
CHE-391.990.132
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités et prestations en matière d'acquisition, gestion, développement et investissement de biens immobiliers à l'exception des opératrions prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aetera Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004828636, Registre du commerce Vaud, (550)
Aetera Sàrl, à Rolle, CHE-391.990.132 (FOSC du 26.01.2016, p. 0/2620077). Statuts modifiés le 30 janvier 2020. Siège transféré à Coppet.
Nouvelle adresse:
Chemin des Chênes 10G, 1296 Coppet. L'associé Kempenaers Danny, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement. L'associée Karadjova Kempenaers Albena n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 2620077, Registre du commerce Vaud, (550)
Aetera Sàrl, à Rolle, avenue de Beaulieu 32, c/o Danny Kempenaers et Albena Karadjova Kempenaers, 1180 Rolle, CHE-391.990.132. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
5 janvier 2016.
But:
la société a pour but toutes activités et prestations en matière d'acquisition, gestion, développement et investissement de biens immobiliers à l'exception des opératrions prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 24'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Kempenaers Danny, de Belgique, à Rolle, président, et Karadjova Kempenaers Albena, de Bulgarie, à Rolle, chacun avec 120 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 5 janvier 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.