Adresse
c/o Valérie Monnier
Route des Molliettes 9
1149 Berolle
Filiales (1)
Renseignements sur Aegidius SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Aegidius SA
- Aegidius SA est active dans le secteur «Jardinage et aménagements paysagers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Berolle.
- La direction de l’entreprise Aegidius SA est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.02.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-112.158.097.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Berolle
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.042.744-3
IDE/TVA
CHE-112.158.097
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la création et l'entretien de parcs et jardins et les travaux relatifs à l'aménagement extérieur de propriétés (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bureau Fiduciaire Lerch SA en liquidation | Nyon | 28.12.2004 | 07.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aegidius SA
Numéro de publication: HR02-1005967345, Registre du commerce Vaud, (550)
Aegidius SA, à Berolle, CHE-112.158.097 (FOSC du 11.05.2021, p. 0/1005178000). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Fully (CHE-242.497.825).
Numéro de publication: HR02-1005178000, Registre du commerce Vaud, (550)
Aegidius SA, à Berolle, CHE-112.158.097 (FOSC du 21.02.2017, p. 0/3361497). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.
Numéro de publication: 3361497, Registre du commerce Vaud, (550)
Aegidius SA, à Gland, CHE-112.158.097 (FOSC du 10.10.2016, p. 0/3099767). Statuts modifiés le 9 février 2017. Siège transféré à Berolle.
Nouvelle adresse:
route des Molliettes 9, c/o Valérie Monnier, 1149 Berolle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.