Adresse
c/o Daniel René Plain
Ausserdorfstrasse 15
8400 Winterthur
Renseignements sur Adéle Koller-Knüsli-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Adéle Koller-Knüsli-Stiftung
- Adéle Koller-Knüsli-Stiftung est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités sociales. Le siège social se trouve à Winterthur.
- La direction de l’organisation Adéle Koller-Knüsli-Stiftung est composée de 6 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 17.05.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.792.516.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Tanja Gehrig Arbenz,
Martin Graf,
Thomas Peter-Baer,
Marina Vinca Heusser
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel René Plain,
Dr. Tanja Gehrig Arbenz,
Martin Graf,
Thomas Peter-Baer,
Marina Vinca Heusser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.10.1927
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.902.302-8
IDE/TVA
CHE-101.792.516
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die jährlichen Zinserträgnisse des von Adéle Frieda Koller verw. Barbaweska geb. Knüsli in Winterthur hinterlassenen Vermögens in den Dienst der Gemeinnützigkeit, öffentlichen Wohltätigkeit, Spital- und Krankenpflege usw. zu stellen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Winco Treuhand AG | Winterthur | 22.07.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | 02.10.2006 | 21.07.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Adèle Koller-Knüsli-Stiftung
- Koller-Knüsli Adéle-Stiftung
- Koller-Knüsli-Stiftung Adèle
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Adéle Koller-Knüsli-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006033977, Registre du commerce Zurich, (20)
Adéle Koller-Knüsli-Stiftung, in Winterthur, CHE-101.792.516, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255096).
Domizil neu:
c/o Daniel René Plain, Ausserdorfstrasse 15, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plain, Daniel René, von Renan (BE), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005255096, Registre du commerce Zurich, (20)
Adéle Koller-Knüsli-Stiftung, in Winterthur, CHE-101.792.516, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004920888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winco Treuhand AG (CHE-354.886.915), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004920888, Registre du commerce Zurich, (20)
Adéle Koller-Knüsli-Stiftung, in Winterthur, CHE-101.792.516, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geilinger, Diethelm, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Dr. Regula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.