Renseignements sur Actieninvest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Actieninvest AG
- Actieninvest AG à Zürich est une Société anonyme du domaine «Gestion de fonds». Actieninvest AG est actif.
- L’entreprise a été fondée le 29.06.1987.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.09.2024.
- L’entreprise Actieninvest AG est inscrite sous l’IDI CHE-101.363.440.
- Il y a 14 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AB ENO RIVER Holding AG, CareerTeam Schweiz GmbH, Eagle Wealth Management AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Elmar Christopher Diener,
Marcel Rothenberger,
Veronika Sadlonova,
Dr. Philipp Uthoff,
Günter Georg Kreissel
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.917.130-8
IDE/TVA
CHE-101.363.440
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, der Anlageberatung sowie des Vertriebs von Finanzprodukten. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschließen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Des weiteren kann die Gesellschaft Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TFP Treuhand AG | Schwende-Rüte | 04.06.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TFP Revisions AG | Schwende-Rüte | <2004 | 03.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Metinvest AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Actieninvest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128663, Registre du commerce Zurich, (20)
Actieninvest AG, in Zürich, CHE-101.363.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2024, Publ. 1006114632). [Eintragung von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Schwende-Rüte, Revisionsstelle [bisher: in Schwende].
Numéro de publication: HR02-1006114632, Registre du commerce Zurich, (20)
Actieninvest AG, in Zürich, CHE-101.363.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keicher, Dr. Werner, von Zürich, in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreissel, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005519252, Registre du commerce Zurich, (20)
Actieninvest AG, in Zürich, CHE-101.363.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005422831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedrett, Claudio, von Cazis, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.