Informazioni su Ariane Schweizer Henniges
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ariane Schweizer Henniges
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005615841, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VENDEMA AG, in Zürich, CHE-102.658.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, S.0, Publ. 2262737).
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer Henniges, Ariane, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2262737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VENDEMA AG, in Zürich, CHE-102.658.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S. 30, Publ. 5055918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer Henniges, Ariane, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schweizer, Ariane, in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1208193, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EDRA AG, in Zug, CH-170.3.018.820-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6444054).
Firma neu:
EDRA AG in Liquidation.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Dr. Heinz, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Schweizer Henniges, Ariane, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].