Informazioni su Roger André Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger André Martin
Ultimi comunicati FUSC: Roger André Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123622, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MEMOREMS Services AG, bisher in Baar, CHE-113.771.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089439).
Statutenänderung:
30.08.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Korporationsweg 1b, 8832 Wilen b. Wollerau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im SHAB. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Roger André, von Wattwil, in Root, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Dr. Guido E., von Stallikon, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006060684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PIG Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.124.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Markus, von Buch am Irchel, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005993432, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MM Trading & Consulting GmbH, in Baar, CHE-463.434.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, S.0, Publ. 2371105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Alexander, von Wallisellen, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].