Informazioni su Zinzino IP AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zinzino IP AG
- Zinzino IP AG opera nel settore «Consulenza legale» ed è attualmente attiva. La sede è a Zug.
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.08.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Zinzino IP AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-285.777.204.
- 53 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: 21st Medicine AG, Aguaverde Family Office SA, AM Service Swiss GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.10.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.439.492-6
IDI/IVA
CHE-285.777.204
Ramo economico
Consulenza legale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung sowie den Schutz und die kommerzielle Verwertung von Immaterialgütern. Sie kann zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Immobilien und Grundstücke sowie immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Weber Gähwiler Revisions AG | Zürich | 13.10.2017 | 30.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ENHANZZ IP AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zinzino IP AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005540855, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
ENHANZZ IP AG, in Alpnach, CHE-285.777.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235366). Die Aktiengesellschaft (Firma neu: "Zinzino IP AG") wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005540930, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ENHANZZ IP AG, bisher in Alpnach, CHE-285.777.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235366).
Statutenänderung:
29.06.2022.
Firma neu:
Zinzino IP AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 174, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Oliver, von Rebstein, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühl, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.