Informazioni su 21st Medicine AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 21st Medicine AG
- 21st Medicine AG da Zug opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda 21st Medicine AG fondata il 04.11.2020 è composta da una persona.
- Il 23.05.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: 21st Medicine AG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aguaverde Family Office SA, AM Service Swiss GmbH, ANCO Healthcare AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.045.074-9
IDI/IVA
CHE-430.568.359
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Vertrieb digitaler Anwendungen im Gesundheitsbereich sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 21st Medicine SA
- 21st Medicine Ltd.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 21st Medicine AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751623, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
21st Medicine AG, in Zug, CHE-430.568.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bölükbas, Muhammet Ibrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gleser, Maxim, deutscher Staatsangehöriger, in Laatzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005717782, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
21st Medicine AG, in Zug, CHE-430.568.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaibie, Farzaad, von Rebstein, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005017930, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
21st Medicine AG (21st Medicine SA) (21st Medicine Ltd.), in Zug, CHE-430.568.359, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2020.
Zweck:
Entwicklung und Vertrieb digitaler Anwendungen im Gesundheitsbereich sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bölükbas, Muhammet Ibrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gleser, Maxim, deutscher Staatsangehöriger, in Laatzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.