Informazioni su ViTi GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ViTi GmbH
- ViTi GmbH ha sede a Zug ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda ViTi GmbH è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.02.2020.
- L’azienda ViTi GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-150.865.126.
- 21st Medicine AG, Aguaverde Family Office SA, AM Service Swiss GmbH hanno lo stesso indirizzo come ViTi GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.05.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.011.204-0
IDI/IVA
CHE-150.865.126
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmens- und Projektberatung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ViTi Ltd liab. Co
- ViTi Sàrl
- ViTi GmbH in Liquidation
- ViTi Ltd liab. Co in liquidation
- ViTi Sàrl en liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ViTi GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004841210, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ViTi GmbH, in Zug, CHE-150.865.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4079993).
Domizil neu:
Chamerstrasse 174, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: 4079993, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ViTi GmbH in Liquidation, in Zug, CHE-150.865.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2768125).
Statutenänderung:
02.02.2018.
Firma neu:
ViTi GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ViTi Sàrl) (ViTi Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmens- und Projektberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.03.2016 aufgelöst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Beschluss vom 02.02.2018 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 16.03.2016 widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conte, Francesco, von Cham, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2768125, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ViTi GmbH, in Zug, CHE-150.865.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701497).
Firma neu:
ViTi GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ViTi Sàrl en liquidation) (ViTi Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.03.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Roland, von Steinen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conte, Francesco, von Cham, in Risch, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.