Renseignements sur Liv Zwimpfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Liv Zwimpfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005275676, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
cultus gmbh, in Basel, CHE-133.745.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709881). Eintragung gemäss Art. 19 HRegV aufgrund Anweisung durch Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt mit Entscheid vom 02.07.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Leon, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Liv, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Malin, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Raphaela, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Tibor, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Dr. Simon, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004709881, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
cultus gmbh, in Basel, CHE-133.745.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S.0, Publ. 7121306).
Statutenänderung:
25.08.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen erbringen, Patente, Schutzrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck des Unternehmens zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
facultas GmbH (CHE-112.741.397), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Dr. Johanna, von Basel und Entlebuch, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Lauper Zwimpfer, Dr. Simon, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwimpfer, Leon, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Liv, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Malin, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Raphaela, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Tibor, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berger, Pascal, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.