Renseignements sur Tobias Zumbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tobias Zumbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4396337, Registre du commerce Argovie, (400)
Zumbach-Immobilien AG, in Aarau, CHE-115.010.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, Publ. 5208300).
Domizil neu:
c/o Jost Zumbach, Liebeggerweg 13, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbach, Peter, von Toffen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Tobias, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Jost, von Toffen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbach, Rosmarie, von Toffen, in Aarau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, David, von Toffen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rosmarie Zumbach [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zumbach, Martin, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jost Zumbach.
Numéro de publication: 5208300, Registre du commerce Argovie, (400)
Zumbach-Immobilien AG, in Aarau, CH-400.3.031.977-6, c/o Peter Zumbach, Fröhlichstrasse 12, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2009.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie Halten, Kaufen, Verkaufen und Vermieten von Immobilien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und errichten oder mit solchen fusionieren.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmeverträgen vom 14.08.2009, 22.07.2009 und 23.07.2009 die Liegenschaft GB Aarau Nr. 3364, das Grundstück GB Adelboden Nr. 787 und die Liegenschaft GB Capriasco-Lopagno Nr. 180, wofür insgesamt 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'005'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zumbach, Peter, von Toffen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Jost, von Toffen, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Tobias, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbach, David, von Toffen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4730670, Registre du commerce Argovie, (400)
Ingenieurbüro P. Zumbach SIA/USIC AG, in Aarau, CH-400.3.020.176-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 2, Publ. 4212442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbach, Rosmarie, von Toffen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Tobias, von Toffen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Peter, von Toffen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cavalieri, Enrico, von Suhr, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehmann, Benno, von Bellikon, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.