Renseignements sur Adnan Zuka
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Adnan Zuka
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005011546, Registre du commerce Berne, (36)
IE Management GmbH, in Bern, CHE-114.420.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656211).
Statutenänderung:
22.10.2020.
Firma neu:
Auto Standard GmbH.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Tromgässli 4a, 3303 Jegenstorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Einrichtung und den Betrieb von Autogaragen und Reparaturwerkstätten für Personen- und Nutzfahrzeuge, den Handel mit Autos und anderen Motorfahrzeugen aller Art, Zubehör, Ersatzteilen und Brennstoffen sowie die Übernahme von Auto- und anderen Motorfahrzeugvertretungen und Vermietung von Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Vertrieb von und Handel mit Verbrauchsgütern für Private sowie die Auto- und Allgemeinindustrie, Gross- und Einzelhandel mit Nonfoodprodukten aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben, Zweigniederlassungen zu errichten, sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Adnan, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zuka, Dardan, von Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3656211, Registre du commerce Berne, (36)
IE Management GmbH, bisher in Berikon, CHE-114.420.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1512029).
Statutenänderung:
11.07.2017.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Murtenstrasse 143E, 3008 Bern.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Dardan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zuka, Adnan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.