Renseignements sur Martin Züger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Züger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Züger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7006416, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Franz Züger AG, in Schmerikon, CH-320.3.018.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 17, Publ. 5161316).
Domizil neu:
c/o Stefan Züger, Breitestrasse 7a, 8716 Schmerikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Bruno, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Stefan, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züger, Martin, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Franz Züger AG, Sägerei und Holzhandlung, in Schmerikon, Führung einer Sägerei und Holzhandlung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.250 vom 24.12.1992 S.6006).
Statutenänderung:
21.11.1994.
Firma neu:
Franz Züger AG.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, ebenso Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften des holzverarbeitenden Gewerbes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.05.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 18. Mai 1979 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1978 von der bisherigen Einzelfirma "Franz Züger", in Schmerikon, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von Fr.852275.85 und Passiven von Fr.697229.75 zum Preise von Fr.155046.10, wovon Fr.150000 an das Grundkapital angerechnet werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger-Bruhin, Theres, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Martin, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Bruno, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Pfäffikon (Freienbach)).