Renseignements sur Luca Zorzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luca Zorzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005757180, Registre du commerce Tessin, (501)
CM 96 SA, in Bellinzona, CHE-114.057.834, società anonima (Nr. FUSC 85 del 04.05.2021, Pubbl. 1005168696).
Nuova ditta:
CM 96 SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 22.05.2023.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Zorzi, Luca, da Faido, in Bellinzona, amministratore unico, liquidatore, con firma individuale [finora: da Chironico, amministratore unico, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1004665149, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Arkona SA, in Herisau, CHE-144.309.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, S.0, Publ. 2757129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tremaliti, Marianna, italienische Staatsangehörige, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zorzi, Luca, von Faido, in Bellinzona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004581704, Registre du commerce Tessin, (501)
Gemini Real Estate SA, in Lugano, CHE-436.158.669, società anonima (Nr. FUSC 2 del 04.01.2018, Pubbl. 3966567).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Soldati, Luca, da Lugano, in Aranno, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Zorzi, Luca, da Faido, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale.