Renseignements sur Christina Margreth Zoanni-Bardill
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christina Margreth Zoanni-Bardill
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4066509, Registre du commerce Grisons, (350)
Personalfürsorgestiftung der TRUMPF Grüsch Unternehmungen, in Grüsch, CHE-109.668.860, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676223).
Urkundenänderung:
25.10.2017.
Name neu:
Pensionskasse TRUMPF Schweiz AG.
Domizil neu:
c/o TRUMPF Schweiz AG, TRUMPF Strasse 8, 7214 Grüsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliard, Kevin, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoanni-Bardill, Christina, von Davos, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Ivo, von Wyssachen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Jörg, von Grüsch, in Trimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3251833, Registre du commerce Grisons, (350)
Personalfürsorgestiftung der TRUMPF Grüsch Unternehmungen, in Grüsch, CHE-109.668.860, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3037555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rhäzüns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoanni-Bardill, Christina, von Davos, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1479487, Registre du commerce Grisons, (350)
Flury Stiftung, in Schiers, CHE-105.845.169, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brembilla-Muzzarelli, Silvia, von Safien, in St. Antönien, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zweifel-Disch, Urs Rudolf, von Linthal, in Küblis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Toggwiler, Konrad, von Grüsch, in Schiers, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner-Herter, Ursula gennant Ursi, von Waldstatt, in Furna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zoanni-Bardill, Christina Margreth, von Davos, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Anton, genannt Töni, von Küblis und St. Antönien, in Küblis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kasper, Christian, von Luzein, in Buchen im Prättigau (Luzein), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kasper-Niggli, Christian, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Holzinger-Loretz, Anna Margreth, von Au SG, in Schiers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Hanspeter, von Rehetobel, in Furna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Akdag Schaefler, Demet, von Biel/Bienne, in Schiers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollegger, Marc, von Chur, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-350.9.000.604-1)].