Renseignements sur Markus Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Zimmermann
Dernières notifications FOSC pour Markus Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005716375, Registre du commerce Berne, (36)
PrivalTec AG, in Ittigen, CHE-113.975.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Gerhard, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jansen-Gueggi, Suzanne, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Hans Peter genannt Peter, von Eriswil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Heinz, von Ins, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005523875, Registre du commerce Berne, (36)
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224484).
Statutenänderung:
28.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Aktien neu:
3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.06.2022 werden acht Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005315268, Registre du commerce Berne, (36)
Wetras Wärmeverbund AG, in Schwarzenburg, CHE-343.796.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remund, Matthias, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Remund-Weber, Renate Cécile, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Stefan, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].