Renseignements sur Arthur Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Arthur Zimmermann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Arthur Zimmermann
Numéro de publication: HR02-1005596084, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation La Chaloupe, à Collombey-Muraz, CHE-391.738.934, fondation (No. FOSC 8 du 14.01.2020, Publ. 1004804524).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Métrailler-Trombert, Françoise, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1004720915, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation La Chaloupe, à Collombey-Muraz, CHE-391.738.934, Chemin du Grand-Verney 6, 1868 Collombey, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
13.06.2019.
But:
le développement et l'épanouissement des enfants, adolescents et jeunes adultes qui lui sont confiés pour une action socio-éducative, soit par les parents et les services sociaux, soit par les autorités;
dans le cadre de son but, la fondation exerce ses activités en principe dans le canton du Valais;
le bénéfice et le capital de la fondation sont exclusivement affectés au but fixé ci-dessus;
la fondation ne poursuit aucune activité lucrative.
Réserve de modification du but par la fondatrice:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Vodoz, Jean-Paul, de La Tour-de-Peilz, à Yvorne, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Vogel, Alain, de Unterbäch, à Pully, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Bellon, Albert, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Lattion, Antoine, de Liddes et Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux;
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Turin & Associés SA (CHE-105.856.196), à Collombey-Muraz, organe de révision.
Numéro de publication: 5293822, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, fondation (FOSC no 16 du 26.01.2009, p. 22, publ. 4845554).
Personnes et signatures radiées:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président];
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux avec le président.