Renseignements sur Julius Zihlmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Julius Zihlmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004969709, Registre du commerce Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, in Wangen (SZ), CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2783361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].
Numéro de publication: HR01-1004961956, Registre du commerce Zurich, (20)
Dreikönigs-Stiftung, Zürich, in Zürich, CHE-337.487.282, Schulhausstrasse 22, 8002 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.04.1946. 26.06.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Dreikönigen den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex luris Canonici) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. D. Sie verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miccoli, Giovanni, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blumer, Janine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Jürg, von Wald (BE), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Mirjam, von Mettmenstetten, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2745487, Registre du commerce Schwyz, (130)
Missionsverein von der Heiligen Familie, bisher in Ruswil, CHE-105.809.104, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292767).
Gründungsstatuten:
11.06.1934.
Statutenänderung:
17.02.2016.
Sitz neu:
Wangen SZ.
Domizil neu:
Kollegium Nuolen, 8855 Wangen SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwick, Roman, von Salenstein, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Julius, von Escholzmatt-Marbach, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.