Renseignements sur Reto Ziegler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Reto Ziegler
Dernières notifications FOSC pour Reto Ziegler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005670647, Registre du commerce Soleure, (241)
mythos machine tools gmbh, in Horriwil, CHE-458.502.611, Subingenstrasse 13, 4557 Horriwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2023.
Zweck:
Montage, Herstellung und Vertrieb von Produktionsmaschinen und Vorrichtungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 24.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sedlacek, Libor, von Obersiggenthal, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Meier, Christoph, von Deitingen, in Deitingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Sedlacek, Andreas, von Obersiggenthal, in Grenchen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Ziegler, Reto, von Horriwil, in Horriwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1005535771, Registre du commerce Soleure, (241)
CasaExpert GmbH, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-115.351.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, S.0, Publ. 6509184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exposito, José, von Horriwil, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Reto, von Horriwil, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 989129, Registre du commerce Soleure, (241)
Härterei Hertig AG, in Grenchen, CH-254.3.000.712-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 17, Publ. 4767002).
Statutenänderung:
11.07.2013.
Sitz neu:
Horriwil.
Domizil neu:
Subingenstrasse 13, 4557 Horriwil.
Zweck neu:
Betrieb einer Härterei und Entwicklung von Härtetechniken. Kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, halten und veräussern, ferner im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, per Fax oder per E-Mail. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Burg-Petrelli, Adele, von Bettlach, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Reto, von Horriwil, in Horriwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Exposito, José, von Horriwil, in Horriwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Burg, Peter, von Bettlach, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sofista Treuhand & Partner AG (CH-251.3.000.458-2), in Zuchwil, Revisionsstelle.