Renseignements sur Leo Zgraggen-Imhof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Leo Zgraggen-Imhof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1653735, Registre du commerce Uri, (120)
Zgraggen Agro GmbH, in Attinghausen, CHE-110.120.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 24, Publ. 5958370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen-Gisler, Ruedi, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zgraggen-Imhof, Leo, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aschwanden, Ruedi, von Altdorf UR, in Bürglen UR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen Holding AG (CHE-401.272.477)[120.3.000.130-1], in Attinghausen, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zgraggen, Simon, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zgraggen-Gisler, Othmar, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5958370, Registre du commerce Uri, (120)
Zgraggen Agro GmbH, in Attinghausen, CH-120.4.001.918-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 17, Publ. 4912968).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von landwirtschaftlichen Arbeiten, insbesondere des Pressen von Siloballen für Futterzwecke, die Holzgewinnung und -aufbereitung für Dritte, Montagearbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Simon, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zgraggen-Gisler, Othmar, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zgraggen-Gisler, Ruedi, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Zgraggen-Imhof, Leo, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Aschwanden, Ruedi, von Altdorf UR, in Bürglen UR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1069824, Registre du commerce Uri, (120)
Zgraggen Agro GmbH, in Attinghausen, c/o Othmar Zgraggen-Gisler, Hochweg 7, 6468 Attinghausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.07.2003.
Zweck:
Ausführung von landwirtschaftlichen Arbeiten, insbesondere das Pressen von Siloballen für Futterzwecke;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Zgraggen, Simon, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Zgraggen-Gisler, Othmar, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Zgraggen-Gisler, Ruedi, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Zgraggen-Imhof, Leo, von Silenen, in Attinghausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.