Renseignements sur Christoph Zgraggen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Zgraggen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005029886, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisscom (Schweiz) AG Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-131.099.182, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3821919).
Hauptsitz in:
Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Robert, von Auswil, in Freienwil, Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Christoph, von Schattdorf, in Wettingen, Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnurr, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004919072, Registre du commerce Argovie, (400)
Novacore AG, in Wettingen, CHE-358.890.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604533).
Statutenänderung:
09.06.2020.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Personalverleih im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Handel mit Produkten in diesem Bereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Adlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zgraggen, Christoph, von Schattdorf, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004604533, Registre du commerce Argovie, (400)
Novacore AG, in Wettingen, CHE-358.890.991, Schulgartenstrasse 16, 5430 Wettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Handel mit Produkten in diesem Bereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 21.03.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zgraggen, Christoph, von Schattdorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Adlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Robert, von Auswil, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.