Renseignements sur Marie-Ange Marguerite Françoise Zellweger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marie-Ange Marguerite Françoise Zellweger
Numéro de publication: HR02-1004721351, Registre du commerce Berne, (36)
Palma Présentations Services SA, à La Neuveville, CHE-100.807.078, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2016, Publ. 3233345).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zellweger, Marie-Ange, de Trogen, à La Neuveville, présidente, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Ram-Zellweger, Mathilde, de Trogen et Versoix, à La Neuveville, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6649396, Registre du commerce Berne, (36)
Videmec SA, à La Neuveville, CH-073.3.002.664-6, société anonyme (No. FOSC 44 du 23.02.1988, p. 722).
Nouvelle raison sociale:
Videmec SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.04.2012.
Adresse de liquidation:
c/o Jean-Marc Aeberli, Moosstrasse 5, 2563 Ipsach.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Renaud, Robert, de Rochefort, à Boudry, vice-président, sans droit de signature;
Zellweger, Marie-Ange, de Trogen, à La Neuveville, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Aeberli, Jean-Marc, de Bonstetten, à Ipsach, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Douanne (Twann), président avec signature individuelle].
Registre du commerce Berne, (36)
Palma Présentations Services SA, à L a N e u v e v i l l e, tous conseils et services de gestion et de communication, etc., société anonyme (FOSC du 26.08. 1997, no 162, p. 6225).
Inscription ou modification de personnes:
Zellweger, Marie-Ange, de Trogen, à La Neuveville, présidente, avec signature individuelle [précédemment: administratrice];
Zellweger, Mathilde, de Trogen, à La Neuveville , administratrice, avec signature individuelle.